回顶部
首页
保险
职场
影视
搜索
保险
职场
平安人寿总经理
辞职
!
简介:
据业内消息,平安人寿总经理余宏近日向公司董事会递交辞呈。因退休后返聘任职期满,将卸任平安人寿执行董事、总经理等职务。目前,平安人寿官网董事名单中已经移除余宏相关信息。据了解,平安人寿党委书记、董事长杨铮将出任公司临时负责人,代行总经理职责。上述职务变动待相关监管流程完成后生效。余宏出生于1968年10月,作为女性领导,其年龄已达退休标准。自1997年12月加入平安,至今已有27年,是名副其实的“老平安”!余宏是继太保寿险董事长潘艳红之后,又一位到龄岁辞任的女性高管。余宏历任平安人寿总部保费部收费企划室主任,平安人寿董事长办公室主任、副总经理,平安人寿重庆分公司副总经理、总经理,平安人寿总公司总经理助理、平安人寿总公司副总经理等职务。2024年上半年,平安人寿总资产超4.6万亿元,保费收入为3008亿人民币,同比增长5.08%,保费规模稳居寿险公司第一梯队。净利润达503亿元,居寿险公司首位!
平安人寿总经理
辞职
,“新少将”或将浮出水面
简介:
9月18日,南都湾财社记者从深圳业界获悉,平安人寿总经理余宏已经在近日向董事会递交辞呈。记者当天从平安人寿官网看到,“执行董事”名单中已经没有了余宏的相关信息,这意味着目前平安人寿官网的执行董事从原来的三人变为董事长杨铮以及副总经理蔡霆两人。不过,在“高级管理人员”名单中,余宏依然在列。知情人士告诉南都湾财社记者,关于总经理余宏的辞任,平安寿险方面近期或有官方口径。余宏(图片来自网络)实际上,1968年10月出生的余宏已经达到法定退休年龄。作为老平安人,余宏系青岛化工学院化工设备与机械专业学士毕业。自1997年12月加入平安,历任平安人寿总部保费部收费企划室主任,平安人寿董事长办公室主任、副总经理,平安人寿重庆分公司副总经理、总经理,平安人寿总公司总经理助理、平安人寿总公司副总经理等职务。目前,她的新去向暂不明朗。作为头部寿险公司,平安人寿披露的2024年第2季度偿付能力季度报告显示,截至季度末,该公司总资产约4.68万亿元;2024年上半年实现保险业务收入约3007.84亿元,实现净利润约502.69亿元。微妙变化背后,4万亿险企的总经理一职“接棒者”成为新焦点。记者注意到,就在半个月前,平安人寿高层刚出现变阵。8月底,平安人寿更新官网管理层,原总经理助理蔡霆职务已变更为公司副总经理,分管渠道中心、产品中心、财企中心。彼时,蔡霆出现在平安人寿董事会人员名单中,与董事长杨铮、总经理余宏同为执行董事。在该高管序列中,蔡霆仅排在总经理余宏之后,是典型的“少将”角色。蔡霆(图片来自网络)从这次总经理余宏辞任消息来看,平安人寿的“新少将”或很快将浮出水面。不足40岁的蔡霆于1985年10月出生,系上海交通大学安泰经济与管理学院人力资源管理专业学士毕业。从他的履历看,曾在平安集团总部、银行和寿险板块均有历练。按照官网,蔡霆自2014年11月加入平安,历任平安集团首席创新执行官办公室项目经理、平安集团战略发展中心研究助理/高级项目经理、平安集团人力资源中心员工服务部副总经理(主持工作)、平安银行人力资源部总经理、平安集团副首席财务执行官、平安人寿董事长特别助理、平安人寿总经理助理等职务。来自中国平安一把手的认可和加持,也是重要风向。据观察,寿险及健康险、财产保险以及银行一直是中国平安的“三驾马车”。南都湾财社记者注意到,在8月出炉的中国平安董事长半年报致辞中,马明哲对寿险业务给出较高评价。马明哲认为“寿险及健康险业务持续增长,代理人渠道高质量发展成效显现”,寿险“改革成果显现”。从数据看,上半年平安寿险及健康险业务新业务价值达成223.2亿元,同比增长11%;寿险保单继续率显著改善。代理人渠道持续优化结构,人均新业务价值同比增长36%。采写:南都湾财社记者卢亮
平安人寿总经理余宏
辞职
简介:
平安人寿IC资料图近日,澎湃新闻记者获悉,平安人寿总经理余宏已
辞职
。她曾向平安内部人士称,想休息一下。不过,余宏不排除继续发挥其专业优势,或加入一家外资保险公司。
中国人保集团董事长
辞职
!
简介:
9月6日,中国人民保险集团股份有限公司发布公告称,董事会收到王廷科的辞呈。王廷科因工作需要,辞去公司执行董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员等职务。该辞任自9月5日起生效。8月17日,中国人保集团发布公告:受中央组织部领导委托,中央组织部有关干部局负责同志出席中国人民保险集团股份有限公司党委会,宣布中央决定:王廷科同志不再担任中国人民保险集团股份有限公司党委书记。王廷科,1964年10月出生,山东平度人,经济学博士学位,高级经济师。曾任中国人保集团党委副书记、副董事长、总裁,中国出口信用保险党委副书记、副董事长、总经理,中国太平保险集团党委委员、执行董事、副总经理。现兼任中国保险学会副会长,中国国际商会副会长。截至发稿,中国人保集团官网已更新集团领导班子成员。中国人保最新领导班子履历赵鹏-中国人保党委副书记、副董事长、总裁1972年出生,经济学硕士学位,工商管理硕士学位。曾任中国人寿集团党委委员、副总裁兼中国人寿保险党委书记、总裁,中国农业发展银行党委委员、副行长。石青峰-中央纪委国家监委驻中国人保集团纪检监察组组长,中国人保党委委员1967年出生,硕士学位。曾任自然资源部党组成员,国家海洋局党组成员、副局长,国家海洋局办公室(财务司)主任(司长)(正局级),海洋出版社社长(正局级)。李祝用-中国人保党委委员、执行董事、副总裁兼合规负责人、首席风险官1972年10月出生,法学博士学位,中共党员,高级经济师。曾任中国人保集团法律总监、法律合规部总经理。现兼任中国法学会保险法学研究会副会长,中国海商法协会第十五届理事会会长。肖建友-中国人保党委委员、执行董事、副总裁1968年出生,学士学位,高级经济师。曾任中国人寿党委委员、副总裁、总裁助理,中国人寿江苏省分公司党委书记、总经理。现兼任中国金融教育发展基金会理事,亚洲金融合作协会副理事长,中国互联网金融协会副会长。于泽-中国人保党委委员、副总裁1971年出生,经济学学士学位。曾任太平财险党委书记、总经理,党委副书记、副总经理(主持工作),党委委员、副总经理,助理总经理,太平财险北京分公司党委书记、总经理,山东分公司党委书记,大连分公司党委书记、临时负责人。才智伟-中国人保党委委员、副总裁1975年出生,硕士学位,中共党员。曾任中国投资有限责任公司执行委员会成员兼投资支持部总监、房地产投资部总监、董事总经理,私募股权投资部董事总经理。现兼任华夏银行非执行董事。张金海-中国人保党委委员、副总裁1971年出生,硕士学历,高级工程师。曾任人保信息科技党委书记、执行董事、总裁,中国人保集团科技运营部总经理,中国人保财险河北省分公司党委书记、总经理。现兼任中国保险行业协会保险科技专业委员会副主任委员,北京金融科技产业联盟副理事长。韩可胜-中国人保总裁助理兼审计责任人1966年出生,硕士学位,高级经济师。曾任中国人保集团人力资源部总经理、党委组织部部长,中国人保控股公司监察部/审计部总经理,中国人保财险人力资源部副总经理、党委组织部副部长。周厚杰-中国人保财务负责人、首席财务执行官1964年出生,工商管理硕士学位,中国首批特级管理会计师。曾任中国华闻投资控股党委委员、董事、副总裁,上海新华闻投资党委委员、副总裁,中国银联银行服务部总经理,上海分公司党组书记、总经理,中国银联财务部总经理、副总经理。现兼任中国保险行业协会财务会计专业委员会首任主任委员;中国总会计师协会第五届理事会副会长。曾上游-中国人保董事会秘书兼董事会/监事会办公室总经理、证券事务代表1969年出生,工学学士学位,高级经济师,英国皇家保险学会准会员。曾任中国人保财险四川省分公司党委书记、总经理。现兼任中保协公司治理与内审专委会副主任委员,北京上市公司协会投资者关系管理工作委员会副主任委员。
平安人寿高层变动:总经理
辞职
,五强争霸谁将脱颖而出?
简介:
以上种种,很难不让人质疑余宏主动
辞职
的真实性。改革的领航者“无论是中国榜,还是全球榜,‘第一’都是对中国平安品牌含金量的最好注解”。作为中国平安保险业务关键板块,平安人寿的地位不言而喻。
平安人寿女总经理余宏
辞职
背后:平安人寿今年多次违规被罚400万
简介:
平安人寿女总经理余宏近日
辞职
,引发业内关注,据传她或将加入外资保险公司。余宏为平安老将,自1997年加入,其
辞职
原因可能与个人职业规划及市场环境变化有关。
什么情况下才需要补缴医保?
简介:
短期断缴三个月内的断缴:由于离职、
辞职
等个人原因或用人单位原因导致的医保断缴,只要在三个月以内及时补缴,医保基金仍然正常报销,且个人账户返还不受影响。
华安财险居然未按规定换领保险许可证被罚 总经理李云焕怎么看?
简介:
今年3月底,华安财险原总裁童清
辞职
,而李云焕被任命为临时负责人,其任期被限定在六个月之内。2024年5月27日,国家金融监督管理总局深圳监管局核准李云焕华安财产保险股份有限公司副总经理的任职资格。
10月份社保迎来多项变化,养老金、医保等都有影响,一起看看
简介:
有个叫"社保小白"的网友问:"这失业保险金领取条件挺多啊,我要是主动
辞职
就不能领了?那岂不是很吃亏?""妈妈经"回复说:"生育津贴直接发放太棒了!
海保人寿上半年投资收益率垫底,连年亏损破亿
简介:
公司公告显示,第二届董事会董事长潘细亚因工作调整,于2022年1月29日正式向董事会提交了辞去董事长职务但仍保留董事职位的
辞职
信。
下一页